Actualités sur Détail_Person
-
Langue:
Français
- Médias:
- Période:
- Période:Totale
- plus
Bedag Informatique SA - Daniel Biemann reprend la tête du développement des logiciels
Berne (ots) - Daniel Biemann a repris au 1er juillet la direction du domaine du développement des logiciels de l'entreprise informatique bernoise Bedag. Titulaire d'un diplôme d'ingénieur mécanicien/expert en gestion d'entreprise EPF, Daniel Biemann a d'abord été développeur-analyste chez IBM et CAP Gemini avant d'entrer au service d'Elca Informatique à ...
plus- 2
PwC: Passation de pouvoir au bureau de Lugano
plus - 2
PwC: Changement à la tête du bureau de Bâle
plus Caritas Schweiz / Caritas Suisse
Du changement chez Caritas Suisse: Jürg Krummenacher annonce son départ
Lucerne (ots) - Jürg Krummenacher, Directeur de Caritas, a informé les organes et les collaborateurs de sa décision de démissionner de son poste de Directeur à l'automne 2008 et de quitter Caritas Suisse dans le courant de l'automne 2008 et au plus tard le 31 décembre 2008. L'annonce précoce de ce départ devrait donner aux organes responsables suffisamment ...
plusBeat Wittmann quitte Clariden Leu
Zurich (ots) - Beat Wittmann, CEO Investment Products et membre de la direction, quitte Clariden Leu. La direction intérimaire de la division Investment Products est confiée à Martin Klaus, dirigeant expérimenté qui possède de solides connaissances de la branche. Depuis le 1er janvier 2007, ce dernier dirige le domaine Business Development de la division Investment Products. Il connaît donc parfaitement la stratégie et le portefeuille de produits de la division ...
plusLa Commission de la concurrence approuve la vente de MIBAG
Stéphane Schneider est nommé CEO Baden (ots) - La Commission de la concurrence a donné son feu vert à la vente du groupe MIBAG. Le rachat de ce dernier par le français ETDE SA, filiale du groupe Bouygues spécialisée dans le Facility Management, les réseaux d'énergies et les équipements multitechniques du bâtiment, a donc été finalisé le 20 juin dernier. Le 1er juillet 2007, Stéphane Schneider ...
plusHugo Mathys élu nouveau président du conseil d'administration du groupe Mathys
plusWegelin & Co. Banquiers Privés nomment de nouveaux associés
- Indication: Des informations complémentaires peuvent être téléchargées en format pdf sous: http://www.presseportal.ch/fr/pm/100009387/ - Saint-Gall (ots) - Wegelin & Co. Banquiers Privés ont élargi de façon significative le cercle de leurs associés. Les associés-gérants à responsabilité illimitée sont désormais au nombre ...
Un documentplusNouvelle équipe de direction pour Art Basel
plusLa pression sur les prix conduit à la suppression de 140 postes
Zurich (ots) - La saturation du marché suisse des télécommunications et la lutte des prix qui en résulte conduisent à une pression des coûts croissante dans tout le secteur. En raison de ces conditions de marché rendues plus difficiles, sunrise réduit ses effectifs de 140 postes à temps plein, soit environ 6 pour cent de ses effectifs ...
Un documentplusSchweizerischer Anwaltsverband (SAV-FSA)
Congrès des avocats 2007 - Prix des médias pour le suspense d'un polar et la précision juridique - Allocution du conseiller fédéral Christoph Blocher sur la réforme de la justice
Lucerne (ots) - La journaliste Fati Mansour et l'équipe DOK de la Télévision suisse sont les gagnants du 10e prix des médias de la Fédération Suisse des Avocats. Lors de leur congrès 2007 à Lucerne, les avocats suisses ont couronné la série de reportages de Fati Mansour publiée dans le quotidien Le ...
plusChangement de personnel à l'AES/VSE - Stéphane Rolle, nouveau responsable Prestations de marché
plusTimothy P. Flynn nommé Chairman de KPMG International
Zurich (ots) - Timothy P. Flynn, 50 ans, a été élu Chairman de KPMG International pour un mandat de quatre ans à compter du 1er octobre 2007. Il succède à Sir Michael Rake, qui quitte KPMG pour devenir le prochain Chairman de BT Group plc. Tim Flynn a été élu à l'unanimité par le Conseil international de KPMG International. Il dirigera le réseau mondial KPMG de sociétés présentes dans 148 pays, et ...
plusKPMG: Daniel Senn: nouveau Head of Audit Financial Services - La révision et la surveillance, des défis de plus en plus complexes
plusKPMG: Emad Bibawi, directeur du département Internal Audit Services de KPMG Suisse
Hans-Ulrich Pfyffer met en place un centre de compétences interne Zurich (ots) - Emad Bibawi (35 ans) a été nommé nouveau directeur du département Internal Audit Services (IAS) de KPMG depuis le 1er mai 2007. Hans-Ulrich Pfyffer, chargé de la direction et de la mise en place du "Professional Practice Department" du secteur Advisory. Le département ...
plusCognosense, société suisse de haute technologie, nomme M. Kevin Tsui au poste de directeur général de la région Chine & Asie-Pacifique
Lausanne / Beijing (ots) - Erick Caron, PDG de Cognosense SA, président du conseil et PDG de sa filiale chinoise Cognosense (Beijing) Technology Co. Ltd., est ravi d'annoncer la nomination de M. Kevin Tsui comme nouveau directeur général de la région Chine & Asie-Pacifique. À partir du 1er juillet 2007, M. ...
plusRheumaliga Schweiz / Ligue suisse contre le rhumatisme
Nomination de l'avocat et notaire Franz Stämpfli au poste de président de la Ligue suisse contre le rhumatisme
Zurich (ots) - Franz Stämpfli, anciennement président du PRD de Berne et du Club Alpin Suisse (CAS), assure désormais la présidence de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Au cours de l'assemblée des délégués de la Ligue suisse contre le rhumatisme, qui s'est tenue le 11 mai à Genève, le juriste ...
plusFerro Recycling: Un record, un nouveau président et une bonne surprise pour le 20ème anniversaire
Sargans (ots) - Bonne nouvelle, même à l'époque de la pollution globale: après 20 ans au service des boîtes de conserves, Ferro Recycling enregistre une nouvelle augmentation du taux de récupération. L'anniversaire de l'entreprise sera dûment célébré avec la campagne "comeback", de l'art, des ...
plusMutation dans la direction opérative du groupe d'assurances CPT
Berne (ots) - Madame Dr Astrid Olivia, CEO du groupe d'assurances CPT, a décidé de quitter l'entreprise. Elle avait assumé cette fonction le 1er février 2007. Les motifs invoqués pour cette décision sont les divergences d'opinion quant à la stratégie d'avenir. Monsieur Etienne Habegger assume la succession ad intérim. Depuis 2001, il occupe la place de ...
plusEuler Hermes Kreditversicherung
Euler Hermes Assurance Crédit - développement de l'agence
plusASIP - Schweizerischer Pensionskassenverband
Les membres de l'ASIP élisent Christoph Ryter comme nouveau président
2 DocumentsplusBanque Migros: Changements à la Direction générale et dans la Région Zurich
Zürich (ots) - La Banque Migros procédera le 1er septembre 2007 à un remaniement de sa Direction générale. Lactuel responsable des segments Clientèle privée et Entreprises, Franz Jenni (61 ans), atteignant lâge de la retraite, quittera ses fonctions fin 2007. Franz Jenni a intégré la Banque Migros à Winterthour en 1975. Quelque temps plus tard, ...
plusChangement de personnel à l'AES - Dorothea Tiefenauer, nouvelle responsable de la communication
plusKPMG: Dieter Widmer est le nouveau responsable d'Advisory et Stuart Robertson de Markets
Renforcement de l'orientation de l'entreprise vers le conseil et les marchés Zurich (ots) - La société d'audit et de conseil KPMG réorganise la direction des services de conseil (Advisory) ainsi que la responsabilité de la prospection des marchés dans tous les secteurs et pour toutes les prestations de services en Suisse à partir du 1er mai 2007. ...
plusPeter W. Schneider sera le nouveau directeur de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) et de l'Union intercantonale de réassurance (UIR)
plusPassage de témoin à Telekurs Financial
plusSGPP Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie
Nouvelle Présidente de l'Association Suisse des Médecins-chefs en Psychiatrie (ASMP)
Berne (ots) - Lors de l'assemblée annuelle de l'Association Suisse des Médecins-chefs en Psychiatrie (ASMP) du 26 avril 2007, Madame la Drsse Graziella Giacometti Bickel a été élue Présidente. Elle succède à Monsieur le Dr Gerhard Ebner qui, après six années passées à la tête de l'ASMP, a permis à ...
plusChangement de personnel à l'AES: Susanne Leber, nouvelle responsable du service juridique
pluseconomiesuisse - Rudolf Ramsauer quitte economiesuisse pour Nestlé
Zurich (ots) - Après neuf ans à la tête de l'organisation faîtière de l'économie, Rudolf Ramsauer quittera la direction d'economiesuisse le 30 septembre 2007 pour assumer des fonctions dirigeantes chez Nestlé SA dans le secteur Corporate Communications et Public Affairs. Rudolf Ramsauer a été élu en 1998 à la direction de l'ancien Vorort, l'Union suisse du commerce et de l'industrie, après avoir ...
plus