Actualités sur Détail_Person
-
Langue:
Français
- Médias:
- Période:
- Période:Totale
- 2Un documentplus
Visana: Grazia Siliberti est la nouvelle responsable des relations avec les médias
Berne (ots) - En la personne de Grazia Siliberti, la Visana a engagé au 1er février 2006 une professionnelle expérimentée disposant de connaissances étendues des médias suisses. Durant les 17 dernières années, Grazia Siliberti, âgée de 41 ans, a exercé diverses fonctions auprès de l'Agence Télégraphique Suisse SA (ATS), et a en dernier lieu été ...
plusNomination d'un nouveau responsable du siège de Genève de KPMG Suisse
plusaha! Allergiezentrum Schweiz / aha! Centre d'Allergie Suisse
aha! Centre suisse pour l'allergie, la peau et l'asthme avec une direction nouvelle
plusNouveau Head Corporate Communications chez KPMG Suisse
plusMigros: Une nouvelle cheffe pour les SQTS Swiss Quality Testing Services
Zurich (ots) - La Fédération des coopératives Migros a nommé Peggy Schuhmann, 34 ans, à la tête des Swiss Quality Testing Services. La nouvelle cheffe prendra ses fonctions le 1er juillet 2006. Elle succédera à Reto Battaglia, qui partira à la retraite à cette date, après avoir dirigé les SQTS depuis 1988. Au service des SQTS depuis environ dix ...
plusDaniel Ebner est le nouveau CEO de MediData AG
plusJesper Theill Eriksen nommé CEO de sunrise
Zurich (ots) - Jesper Theill Eriksen assume dès aujourd'hui les fonctions de CEO de TDC Switzerland AG, à savoir sunrise, filiale suisse détenue à 100% par le groupe TDC. Henning Dyremose, président et CEO de TDC et président de sunrise, déclare à ce propos: «Le marché suisse des télécommunications n'est pas de tout repos. sunrise y ...
Un documentplusJesper Theill Eriksen new CEO in sunrise Attention: Version française suivra!
Zurich (ots) - Jesper Theill Eriksen will as of today take over as CEO in TDC Switzerland, TDC's 100 pct. owned Swiss subsidiary, which is branded sunrise. Henning Dyremose, TDC's president and CEO and chairman of sunrise, says: The Swiss telecommunications market is tough. sunrise has ...
Un documentplusLa Banque Leu réorganise l'Asset Management
- Indication: Des informations complémentaires (CV de Raoul-Philip Bachmann) peuvent être téléchargées en format pdf sous: http://www.presseportal.ch/fr/story.htx?firmaid=100009306 - Zurich (ots) - La Banque Leu regroupe l'Asset Management et les Investment Products dans un nouveau département. Ce dernier concentre son activité sur ...
Un documentplusHans Martin Albrecht rejoint Raiffeisen
- Indication: Des images peuvent être téléchargées sous: http://www.presseportal.ch/de/story.htx?firmaid=100002451 - St-Gall (ots) - Avec l'arrivée de Hans Martin Albrecht à la direction à St-Gall, le Groupe Raiffeisen accueille un éminent spécialiste des affaires bancaires. A compter du second semestre, l'ancien CEO adjoint du holding Valiant à Berne assumera la fonction de responsable des projets ...
plusWISeKey recrute Sheetal Mehta pour le poste de vice-présidente directrice chargée des affiliés et des sociétés de capital-risque
Genève (ots) - WISeKey, numéro un mondial des infrastructures de sécurité électronique et l'un des principaux fournisseurs de services de sécurisation Internet, a annoncé aujourd'hui la nomination de Sheetal Mehta au poste de vice-présidente directrice générale de la division réseau d'affiliés de ...
plus- 2
Nouveau Directeur de SWISSLOS à partir du 1er janvier 2006
plus Genève: "Au Coeur des Grottes" - L'Armée du Salut nomme une directrice intérimaire
Berne/Genève (ots) - La Direction de l'Armée du Salut confirme sa décision du 15 novembre 2005 de mettre un terme définitif à l'engagement de la major Evelyne Gosteli comme directrice de l'institution "au Coeur des Grottes". Afin d'assurer une transition dans de bonnes conditions, une direction intérimaire à été nommée et prendra ses fonctions le 1er ...
plusIDHEAP: Nomination du Prof. Andreas Ladner comme professeur ordinaire en Administration suisse et politiques institutionnelles
plusEuler Hermes Kreditversicherung
Euler Hermes Suisse: Jörn Volk, nouveau Managing Director
Zurich (ots) - Ludwig Mertes, Managing Director de Euler Hermes Assurance Crédit, en Suisse, quittera l'entreprise à la fin de l'année pour entrer à la direction de Prisma Kreditversicherung, une autre société du groupe Euler Hermes, basée à Vienne. Son successeur a été désigné en la personne de Jörn Volk (photo), qui entrera en fonction le 1er janvier 2006. Au service du groupe Euler Hermes depuis ...
plusUniversità della Svizzera italiana
Piero Martinoli succédera à Marco Baggiolini à la présidence de l'université de la suisse italienne
Lugano (ots) - Lors de sa dernière séance ordinaire le Conseil de l'Université a désigné à l'unanimité le professeur Martinoli en tant que successeur du professeur Marco Baggiolini à la présidence de l'Université de la Suisse italienne (USI). Piero Martinoli, professeur ordinaire de physique à ...
plusDe bonnes perspectives sous le même toit - Nouveau siège principal pour PwC Suisse initié aujourd'hui
Une amélioration de la communication, une collaboration plus efficiente, une manière de vivre la culture d'entreprise plus intensive, des économies de coûts et un regroupement des forces - tels sont les objectifs poursuivis par PricewaterhouseCoopers (PwC) avec son nouveau siège principal suisse. 1'100 des ...
plusAugmentation du capital d'actions de Swisspower SA - Raymond Battistella est élu au conseil d'administration
plusVolvo Automobile (Schweiz) AG: Georg Redlhammer à la tête des relations publiques
plusModifications au sein de la direction de l'Association des Entreprises électriques suisses (AES)
Aarau (ots) - Le comité directeur du conseil de l'AES a décidé une réorganisation de la direction. Monsieur Josef A. Dürr reprend, ad intérim au 25 novembre 2005, les fonctions de directeur. L'actuel directeur, Monsieur Anton Bucher, le secondera dans de nouvelles tâches essentielles. Monsieur Thomas ...
plusWISekey recrute Daniel Stauffacher pour diriger sa division du secteur public et des organisations internationales
Genève (ots) - WISekey étend ses activités suite à sa participation au dernier Sommet mondial sur la société de l'information M. Daniel Stauffacher, anciennement Ambassadeur, Secrétaire d'Etat à l'économie/Secrétariat exécutif suisse du SMSI a accepté la proposition de WISekey d'occuper le poste ...
plusNouveau PDG chez asknet
Karlsruhe/Allemagne (ots) - asknet, société leader des solutions d'e-commerce et de services de distribution mondiaux (ESD), vient d'annoncer la nomination de Gerhard Rumpff au poste de PDG. M. Rumpff, un vétéran de 25 ans du secteur de l'informatique, dispose d'une grande expérience dans l'industrie du logiciel. Avant de rejoindre asknet, M. Rumpff était chez Microsoft Australia où il remplissait les fonctions de directeur du secteur des entreprises et des ...
plusRichard E. Thornburgh rejoint Corsair Capital LLC
London (ots) - Corsair Capital LLC, société de financement par capitaux propres spécialisée en services financiers, annonce l'arrivée en février 2006 de Richard E. Thornburgh en tant qu'associé de la société. Depuis 1993, l'équipe de Corsair ("Corsair") a investi environ 1 milliard USD dans une grande variété d'institutions financières du monde entier, notamment des banques, des compagnies d'assurance, des ...
plusL'Armée du Salut élit son nouveau Général - Au siège principal à Londres, les préparatifs sont déjà en cours
Berne (ots) - Le 20 janvier 2006, les 102 membres du Haut Conseil de l'Armée du Salut de tous les continents se retrouveront à Sunbury Court (UK) afin d'élire le 18e Général. Le Haut Conseil (High Council) se rassemble uniquement à cette occasion et se compose des hauts représentants de l'Armée du Salut ...
plusTouring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS
Assemblée extraordinaire des délégués du TCS à Altdorf: Election du conseil d'administration de 9 membres et adoption des lignes directrices politiques
Altdorf (ots) - Réunis en assemblée extraordinaire à Altdorf, les délégués du TCS ont élu le nouveau conseil d'administration de 9 membres. Ils ont ainsi franchi une étape importante dans l'application de la réforme structurelle adoptée lors de leur assemblée générale ordinaire du 17 juin 2005 à ...
plusLuqman Arnold rejoint Corsair Capital LLC
London (ots) - Corsair Capital LLC annonce l'arrivée de Luqman Arnold en tant que partenaire de la société de financement par capitaux propres spécialisée en services financiers, alors que l'équipe Corsair ("Corsair") vient de s'établir en tant que société indépendante de JPMorgan. Depuis 1993, Corsair a investi environ 1 milliard USD dans une grande variété d'institutions financières du monde entier, ...
plusFranz Steiger rejoint la direction de l'Osec Business Network Switzerland
Zurich (ots) - Franz Steiger est le nouveau responsable du département Management Services à l'Osec Business Network Switzerland depuis le 1er novembre 2005. A ce titre, il occupe un fauteil à la direction de l'Osec. Il remplace Klaus Himmelreich qui a quitté l'Osec le 1er juillet 2005 pour relever de nouveaux défis dans le privé. Franz Steiger a repris le ...
plusGen Suisse: Renforcement du comité de la fondation et nouvelle directrice
Berne (ots) - Le professeur Arsenijevic, le Dr Hegner ainsi que les professeurs Rodriguez et Sommer, quatre jeunes chercheurs (deux Suisses alémaniques et deux Romands), viennent renforcer le comité de la fondation de Gen Suisse et optimiser le know-how existant. Ces quatre chercheurs fraîchement élus au comité sont des spécialistes compétents dans les ...
plusChangement dans la Direction de TRUMPF
- Le Professeur Leibinger quitte son poste de président de l'entreprise - La prochaine génération prendra la relève de la Direction - Le Dr. Nicola Leibinger-Kammuller deviendra la nouvelle présidente de la Direction Ditzingen, Allemagne (ots) - L'entreprise TRUMPF se prépare depuis longtemps pour la relève de la nouvelle génération. Aujourd'hui la nouvelle est devenue officielle. ...
plus