Actualités sur Personelles
- Un documentplus
Jürg Stöckli neu im Verwaltungsrat der Vebego AG
plusDr. Stephan Rietiker wird neuer VR-Präsident der Grasshopper / Die Hauptaktionäre bestimmen den Nachfolger von Stephan Anliker als künftigen VR-Präsidenten des traditionsreichen Zürcher Fussballclubs
plusEinladung zur Medienkonferenz / Thema: Vorstellung neuer Verwaltungsratspräsident
Niederhasli/Zürich (ots) - Datum/Zeit: Mittwoch, 27. März 2019 um 10.00 Uhr Ort: Kaufmännischer Verband Zürich, Talacker 34, 8021 Zürich / 1. Stock Anmeldung: erforderlich bis Mittwoch, 27. März 2019 um 09.00 Uhr Anmerkung an die Redaktionen: Am Mittwoch, 27. März 2019 wird um ca. 08.30 Uhr die Medienmitteilung bezüglich Neubesetzung Verwaltungsratspräsident ...
plusFührungswechsel im Verwaltungsrat des Grasshopper Club Zürich
Niederhasli/Zürich (ots) - VR-Präsident Stephan Anliker zieht sich aus dem Verwaltungsrat zurück und konzentriert sich künftig auf die Rolle als einer der zwei Hauptaktionäre Der VR-Präsident des Grasshopper Club Zürich, Stephan Anliker, hat heute bekannt gegeben, dass er das VR-Präsidium per sofort abgeben wird. Anliker will mit seinem Rückzug den Weg frei machen, damit der traditionsreiche Zürcher Fussballclub ...
plusDelegiertenversammlung wählt Ursula Nold zur Präsidentin der Migros-Verwaltung
Zürich (ots) - Die Delegierten der regionalen Genossenschaften haben am Samstag in Zürich Ursula Nold zur neuen Präsidentin der Migros-Verwaltung gewählt. Sie tritt am 1. Juli 2019 die Nachfolge des zurücktretenden Präsidenten Andrea Broggini an. Die Verwaltung als strategisches Organ des Migros-Genossenschafts-Bundes wird ab dem 1. Juli 2019 erstmals von einer ...
plusMedienfachverlag Oberauer GmbH
Enorme Fortschritte bei digitaler Transformation der Medien Europas
Wien (ots) - 24sata in Kroatien hat die digitale Transformation geschafft. Die gedruckte Zeitung gibt es allerdings nicht mehr. Erstaunlich sind die Erkenntnisse dieses Prozesses, zugleich beeindruckend das wirtschaftliche Ergebnis. Was als nächstes kommt, erklärt Boris Trupčević, Direktor von Styria Kroatien und einer der führenden Digital-Köpfe im Styria Konzern, beim European Newspaper Congress 2019 in ...
plusCornelius Riese neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Nürnberger TeamBank AG
Nürnberg (ots) - Am 21. März 2019 hat die Nürnberger TeamBank AG Dr. Cornelius Riese, Co-Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Riese übernimmt diese Funktion planmäßig von Thomas Ullrich, der als stv. Aufsichtsratsvorsitzender dem Gremium weiterhin angehören wird. Cornelius Riese leitet seit 1. Januar 2019 zusammen ...
plusArbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V. (aba)
(Korrektur: Dr. Georg Thurnes wird am 7. Mai den Vorsitz der aba von Heribert Karch übernehmen)
Berlin (ots) - Die Firmenzugehörigkeit von Carsten Velten in Absatz fünf wurde korrigiert. Es folgt die korrigierte Meldung vom 19.03.2019 um 12:00: Wechsel an der Spitze des Fachverbandes für betriebliche Altersversorgung: Am 7. Mai diesen Jahres wird Dr. Georg Thurnes im Rahmen der 81. aba-Jahrestagung von Heribert Karch den Vorstandsvorsitz bei der aba ...
plusStiftung Menschen für Menschen Schweiz
2Wechsel in der Geschäftsführung der Stiftung Menschen für Menschen, Karlheinz Böhms Äthiopienhilfe
plusikr: Gemeindewahlen 2019: Resultate im Landeskanal und im Internet
Vaduz (ots/ikr) - Die Ergebnisse der Gemeinderats- und Vorsteherwahlen am kommenden Sonntag, 24. März werden fortlaufend im Landeskanal und im Internet unter www.gemeindewahlen.li veröffentlicht. Mit ersten Resultaten wird voraussichtlich ab ca. 12.30 Uhr gerechnet. Landeskanal und Radio Liechtenstein arbeiten am Wahlsonntag eng zusammen, um die Resultate synchron ...
plusikr: Fachkurs Kader Atemschutz
Vaduz (ots/ikr) - Am Samstag, 23. März 2019, findet in Vaduz ein Fachkurs für verantwortliche Offiziere und Gruppenführer der Atemschutzabteilungen der Feuerwehren statt. Ein Schwerpunkt des Kurses liegt bei der Führung der Atemschutztrupps an der Front und der Rettung von Atemschutzträgern aus verschiedenen Notlagen. Ausserdem werden die Kenntnisse der Einsatzhygiene, wie z.B. die Verschleppung von Schadstoffen aufgefrischt und neue Vorgehensweisen vermittelt. Die ...
plusMedienfachverlag Oberauer GmbH
PR Report startet Akademie
Salzburg/Düsseldorf (ots) - Der Medienfachverlag Oberauer erweitert sein Aus- und Weiterbildungsangebot für die Kommunikationsbranche. Neben der PR Werkstatt, den PR Report Touren und dem PR Report Camp startet nun Ende März die PR Report Akademie. Durchgeführt wird diese von der Deutschen Akademie für Public Relations (dapr) in Düsseldorf, mit der eine umfangreiche Zusammenarbeit vereinbart wurde. Bis zum Jahresende stehen dabei 15 hochwertige Aus- und ...
plusPMG Presse-Monitor GmbH & Co. KG
Führungswechsel bei der PMG Presse-Monitor GmbH - Ingo Kästner folgt auf Dr. Oliver Graßy
plusBookatable by Michelin: Online-Reservierungs-Service kauft EasyPreOrders und stellt neuen Commercial Director DACH ein
plusIn-App-Unternehmen Smaato holt Datenschutz-Spezialistin Dajana Eberlin an Bord
plusikr: Verwaltungsrat von LIECHTENSTEINmobil neu bestellt
Vaduz (ots/ikr) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 12. März 2019 zwei Mitglieder des Verwaltungsrates des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil für die Mandatsperiode 2019 bis 2023 neu bestellt. Als Mitglieder nehmen neu Piotr Caviezel und Claudio Frick Einsitz. Claudio Frick deckt als Rechtsanwalt die von Gesetzes wegen geforderte Kompetenz Recht im Verwaltungsrat ab. Piotr Caviezel bringt als Mitglied ...
plusAllianz Suisse ernennt Andrea Achhammer zur neuen Leiterin HR
plus- 3
National Geographic Expeditions jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz buchbar
plus Neuer Geschäftsführer für INVERTO in London
plusMartin Moszkowicz wird Honorarprofessor an der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF)
plusACS Automobil Club der Schweiz
Der ACS-Botschafter Tom Lüthi startet wieder durch
plusVetropack-Gruppe: Verwaltungsrat ernennt neuen Leiter Marketing, Verkauf und Produktionsplanung auf Gruppenstufe
plusChubb mit erweiterter Unternehmensstruktur in der Schweiz
plusHans-Jörg Mauthe wird neuer Deutschland- und CEE-Chef beim Industrieversicherer AGCS
plusSchweizerisches Rotes Kreuz / Croix-Rouge Suisse
3Thomas Heiniger wird Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes
plusUrsula Koch wird neue Vorsitzende der Geschäftsleitung von Pro Senectute Schweiz
plusikr: Romano Kunz wird Leiter des Amtes für Bau und Infrastruktur
Vaduz (ots/ikr) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 26. Februar 2019 Romano Kunz zum Leiter des Amtes für Bau und Infrastruktur ernannt. Der bisherige Leiter, Markus Verling, hat die Liechtensteinische Landesverwaltung Ende Dezember 2018 verlassen. Seit seinem Austritt leitet Manfred Bischof die Amtsgeschäfte in der Funktion als Amtsleiter-Stellvertreter. Romano Kunz ist aktuell Leiter des Amtes für ...
plusACS Automobil Club der Schweiz
Der Automobil Club der Schweiz (ACS) richtet den Blick in die Zukunft
Bern (ots) - Der Automobil Club der Schweiz stellt die internen Querelen von 2016 definitiv ein. Am 20. Februar 2019 hat der ACS einen Vergleich geschlossen mit dem ehemaligen Zentralpräsidenten, Mathias Ammann und den weiteren Beschwerdeführern im Zusammenhang mit dem Präsidentenwechsel des ACS im Jahr 2016. Dieser Vergleich regelt die Differenzen zwischen den ...
plusOdgers Berndtson baut Interim Management aus
Frankfurt (ots) - Die Personalberatung Odgers Berndtson baut ihre Aktivitäten im Interim Management zukünftig unter der Marke Berndtson Interim weiter aus. Die neu gegründete Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, bietet Managementlösungen für Unternehmen in Transformationssituationen sowie Hilfe bei der temporären Übernahme von erfolgskritischen Managementaufgaben. Als Geschäftsführer der neuen Gesellschaft ...
plus