Goldman Sachs Asset Management
Actualités sur Personelles
- plus
PrismaLife AG: Personelle Änderungen in der Geschäftsleitung
Ruggell (FL) (ots) - Wechsel in der Geschäftsleitung der PrismaLife AG. COO Christiane Schlatter ist nicht mehr für den führenden Liechtensteinischen Lebensversicherer tätig. Nachfolger ist der 39-jährige Dr. Marco Metzler. Er verantwortet als CFO künftig das Ressort Finanzen. Der Verwaltungsrat der PrismaLife AG hat Dr. Marco Metzler mit Wirkung zum 16.05.2011 ...
plusFotos sind Markenbotschafter: Ausschreibung zum 2. GoldenEye-BtoB Photo Award 2011 - Ab 01. Juni 2011 kann eingereicht werden -
Hamburg (ots) - Zum zweiten Mal schreibt der Kommunikationsverband e.V., Hamburg, in Kooperation mit der INDUKOM und Publicis PRO den einzigen BtoB Bildwettbewerb, den GoldenEye BtoB-Photo Award 2011, für Deutschland, Österreich und die Schweiz aus. "Fotos sind Markenbotschafter deren Stellenwert innerhalb der ...
plusDIE KLAPPE - PR Filmfestival 2012 powered by Allianz Kommunikationsverband und Allianz Deutschland schreiben den ersten "PR Film-Förderpreis" aus
Hamburg (ots) - Mit der KLAPPE Preisverleihung 2011 gab der Kommunikationsverband den Startschuss für das 1. KLAPPE PR Filmfestival, das der Verband gemeinsam mit der Allianz Versicherung umsetzen wird. "In der PR Arbeit sind Filme unterschiedlichster Machart fester Bestandteil der Kommunikationskonzepte. Handycam ...
plusNeuer Leiter Abteilung Schulische Bildung
Luzern (ots) - Der Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung des Kantons Luzern hat Daniel Preckel zum neuen Abteilungsleiter Schulische Bildung gewählt. Er tritt die Stelle am 1. August 2011 an und ersetzt Martin Schönbächler, der eine neue berufliche Herausforderung annehmen wird. Daniel Preckel (Jg. 1974) arbeitet seit 2006 als Berater und Mitglied der Geschäftsleitung der Ectaveo AG in Zürich, einem ...
plusSQS Software Quality Systems AG
David Cotterell verlässt Vorstand der SQS AG / SQS Software Quality Systems
Köln (ots) - David Cotterell wird seine Funktion als Vorstandsmitglied der SQS Software Quality Systems AG (AIM: SQS.L, Open Market: ISIN DE0005493514), dem größten unabhängigen Anbieter für Software-Test und -Qualitätsmanagement, niederlegen. Eine entsprechende Vereinbarung haben Cotterell und der Aufsichtsrat des Unternehmens getroffen. David Cotterell gehörte ...
plusLuzerner Regierung hat Departemente zugeteilt
Luzern (ots) - Die neu zusammengesetzte Luzerner Regierung hat die Departemente für die Amtsdauer 2011 - 2015 zugeteilt. Die Neuzuteilung gilt ab 1. Juli 2011. Die Regierung hat in ihrer Mehrheit folgende Zuteilung beschlossen: Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD): Robert Küng Bildungs- und Kulturdepartement (BKD): Reto Wyss Finanzdepartement (FD): Marcel Schwerzmann Gesundheits- und Sozialdepartement (GSD): ...
pluspafl: Erste Auslosungsrunde von Aufenthaltsbewilligungen an EWR-Staatsangehörige im laufenden Jahr abgeschlossen
Vaduz (ots/pafl) - Am 10. Mai 2011 ging die erste Auslosungsrunde des Jahres 2011 zu Ende. Dabei wurden unter der Aufsicht eines Landrichters 18 Aufenthaltsbewilligungen für erwerbstätige und vier Aufenthaltsbewilligungen für erwerbslose Personen aus insgesamt neun verschiedenen EWR-Staaten verlost. Die Anzahl ...
pluspafl: Ordensverleihung auf Schloss Vaduz
Vaduz (ots/pafl) - Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein hat am Dienstag, 17. Mai 2011, Herrn Pavel Jurik, Präsident der Historic Association Liechtenstein, zur Ordensverleihung empfangen. Herrn Jurik wurde das Komturkreuz des Fürstlich Liechtensteinischen Verdienstordens für seine Verdienste für das Land Liechtenstein verliehen. Kontakt: Sekretariat des Fürstenhauses T +423 238 12 ...
plusAufschwung bremst Wechselkarussell in Chefetagen / Zehnte Ausgabe der "Global CEO-Succession"-Studie der internationalen Strategieberatung Booz & Company
Zürich (ots) - Aufschwung bremst Wechselkarussell in Chefetagen Nur noch jedes dreizehnte grosse kotierte Schweizer Unternehmen wechselte 2010 seinen Chef / Führungskontinuität in Schweizer Chefetagen liegt deutlich über globalem und europäischem ...
Un documentplusDatenschutz: Interimslösung überbrückt Vakanz
Luzern (ots) - Der Luzerner Beauftragte für den Datenschutz, Amédéo Wermelinger, wird seine Stelle bis Ende September 2011 interimistisch weiterführen. Gleichzeitig wird das Pensum seines Mitarbeiters Wolfgang Sidler im Bereich Informationssicherheit befristet aufgestockt. Das hat der Luzerner Staatsschreiber Markus Hodel mit den beiden vereinbart. Mit dieser Regelung kann der Datenschutz bis zur Wahl des neuen ...
plusSusanne Aigner-Drews wird Country Managerin Deutschland bei Discovery Networks Deutschland
München (ots) - Susanne Aigner-Drews ist ab sofort neue Country Managerin Deutschland bei Discovery Networks Westeuropa. In dieser Funktion verantwortet die 41-Jährige die Sender des deutschsprachigen Marktes DMAX, Discovery Channel, Discovery HD und Animal Planet. Derzeit leitet Susanne Aigner-Drews als Director AdSales das deutsche Werbegeschäft bei Discovery ...
plusSchober Information Group (Schweiz) AG
Personalie: Peter Rehnke (36) ist neuer Leiter E-Mail Marketing bei der Schober Information Group (Schweiz) AG / Zweistelliges Wachstum der E-Mail Budgets bei Konzernen und KMUs in 2011
Bachenbülach/ZH (ots) - Neuer Leiter E-Mail Marketing bei der Schober Information Group ist ab sofort Peter Rehnke. Der 36jährige verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Marketing Kommunikation und ist spezialisiert auf Dialogmarketing, Permission Marketing und Kundenbindungsinstrumente im gesamten ...
plusWechsel in Geschäftsleitung des Schweizer Telemedizin-Pioniers Medi24
plus123people Internetservices GmbH
123people verstärkt seine Unternehmenskommunikation / Alexandra Senoner wird Head of Public Affairs und Sprecherin der weltweit führenden Personensuchmaschine
Wien, Österreich (ots) - Alexandra Senoner http://www.123people.at/s/alexandra+senoner , (34) ist ab sofort für alle Public Affairs Angelegenheiten der Personensuchmaschine 123people ( www.123people.ch ) zuständig. In dieser Funktion ist sie für die Kommunikation zu Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft ...
pluspafl: Neuer Kurator für das Liechtensteinische Landesmuseum bestellt
Vaduz (ots/pafl) - Der Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums hat Donat Büchel, Balzers, zum neuen Kurator des Liechtensteinischen Landesmuseums bestellt. Er wird seine Arbeit am 1. Juni 2011 aufnehmen. Donat Büchel ist der Nachfolger von Arthur Brunhart, der am 20. Februar 2011 zum neuen Vorsteher von Balzers gewählt wurde. Donat Büchel, geboren 1977, ...
plusAGT International ernennt Hannu Juurakko zum President of Products
Zürich (ots) - Hannu Juurakko wird neuer President of Products bei AGT International (AGT), einem der wachstumsstärksten globalen Anbieter von Sicherheitslösungen. Dies gab das Unternehmen heute bekannt. Aus dem Hauptsitz von AGT in Zürich wird Juurakko den Aufbau des Product Managements innerhalb des Unternehmens verantworten. Vor seinem Einstieg bei AGT war Hannu Juurakko in den letzten fünf Jahren als Vice ...
plusZwei neue Prorektoren am Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik
Luzern (ots) - Der Leiter der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung hat Brigitte Henseler-Pfenninger und Markus Riedweg zu neuen Prorektoren am Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik gewählt. Brigitte Henseler (Jg. 61) arbeitet seit 2001 als Berufsfachschullehrerin am Berufsbildungszentrum Wirtschaft, Informatik und Technik am Standort Emmen. Von ...
plusWISeKey begrüsst Topmanager Gary Shainberg von BT als Chief Digital & Innovation Officer
Genf, Schweiz (ots) - WISeKey gibt bekannt, dass Gary Shainberg die neu gegründete Stelle des Chief Digital & Innovation Officer besetzt, um das eSecurity-Unternehmen in neue globale Märkte zu führen. Gary Shainberg kommt zu WISeKey, nachdem er bei BT die Funktion des Vice President, Global Technology & Innovation Support, innehatte. Gary ist seit 1997 mit der ...
plusMedienfachverlag Oberauer GmbH
Ein Jahr iPad - Texte erleben und spüren
Wien (ots) - Wien - Rouven Schellenberger, Chefredakteur der "Frankfurter Rundschau", ließ am letzten Tag des European Newspaper Congresses in Wien keinen Zweifel daran, dass Tabloids die Gestaltungsmöglichkeiten der Zeitung beträchtlich erweitern. Drei Formen haben sich laut Schellenberger auf dem iPad durchgesetzt: eine internetnahe Gestaltung, eine printnahe (z.B. "taz" und "Spiegel") sowie die Besetzung des iPads ...
plusMedienfachverlag Oberauer GmbH
Ist Wikileaks der Totengräber des Journalismus?
Wien (ots) - Wien - Annette Milz, Chefredakteurin der deutschen Journalistenzeitschrift "medium magazin", war sich am Dienstag beim Editors Forum des European Newspaper Congress in einem Punkt sicher: Die Journalisten können nicht so tun, als sei seit der ersten Wikileaks-Veröffentlichung vertraulicher Dokumente nichts passiert. Natürlich sei diese Aufdeckermethode kein Journalismus, denn dieser bereite auf, ...
plusFHNW - Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW: Starkes Zeichen gegen den Lehrpersonenmangel
Brugg (ots) - 1'161 neue Studierende an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz Für den Studienbeginn im Herbstsemester 2011 haben sich an der Pädagogischen Hochschule FHNW 880 neue Studierende in den Regelstudiengängen angemeldet. Im Master-Studiengang Sonderpädagogik haben sich 71 Studierende eingeschrieben. Zudem starten voraussichtlich 210 Personen zur ersten Durchführung des Studienprogramms für erfahrene ...
plusMedienfachverlag Oberauer GmbH
European Newspaper Congress 2011: Wie Zeitungen einzigartig werden
Wien (ots) - Wien - Ein Gesamtüberblick über Zeitungstrends leitete die Präsentationen der Siegerzeitungen des European Newspaper Award ein, die auf dem 12. European Newspaper Congress in Wien noch noch bis morgen Dienstag vorgestellt und geehrt werden. Norbert Küpper, Mitorganisator des Kongresses und Spezialist für Zeitungstrends, zeigte, wie im Zeitalter von Tablets das "visual story telling" an Bedeutung gewinnt ...
plusMedienfachverlag Oberauer GmbH
12. European Newspaper Congress in Wien: Die Revolution der Mediengesellschaft
Wien (ots) - Wien - Nur eine Revolution der Verhältnisse in der Welt der Medienmacher könne den unerlässlichen Übergang von der traditionellen Print-Gesellschaft zu der im Moment durch Internet und iPad dominierten Informationsgesellschaft ermöglichen. Mit dieser Forderung vollzog Carlo Campos (Media Consulting Group, London) in seinem Grundsatzbeitrag zum Start ...
plus50 Jahre WWF: «Heute wollen wir feiern»
Zürich (ots) - Heute vor genau 50 Jahren unterzeichnete eine Gruppe von Forschern, Unternehmern und Idealisten das «Morges Manifesto» - das war die Geburtsstunde des WWF. Heute ist er eine der weltweit grössten und erfolgreichsten Umweltorganisationen. Grund genug, die Arbeit für einen Tag ruhen zu lassen und zu feiern: Am grossen Festanlass in Zürich nahmen 600 Gäste aus der ganzen Welt teil. «We must save the ...
plusjoimax® verleiht gemeinsam mit der SMISS erstmals den Parviz Kambin Award beim 1. US TESSYS® User Meeting in Denver, Colorado
Karlsruhe/Denver, Colorado (ots) - Nach einem sehr erfolgreichen Advanced Cadaver Workshop am Samstag, 9. April 2011, veranstaltete joimax® am Sonntag, 10. April 2011, das erste US-amerikanische TESSYS Anwendertreffen am Rande der wissenschaftlichen Jahrestagung der AANS (American Association of Neurological ...
plusCongrex ernennt David Wade-Smith zum neuen CEO
Basel (ots) - Der Verwaltungsrat von Congrex kündigt an, dass David Wade-Smith zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens ernannt wurde. David Wade-Smith verfügt sowohl in Bezug auf seine unternehmerische Kompetenz als auch seine Führungsqualität über umfassende Erfahrung. Er ist langjähriger Vorsitzender bei einer Reihe von Organisationen sowie Direktor der Handelskammer Liverpool, Special Business ...
pluspafl: Toni Mannhart aus Flums zum Eichmeister bestellt
Vaduz (ots/pafl) - Die Regierung hat Toni Mannhart aus Flums für die Mandatsperiode 2011 bis 2015 zum Eichmeister bestellt. Die Bestellung erfolgt auf der Basis der neuen Verordnung über das Messwesen. Die Aufgaben des Eichmeisters werden in einer Leistungsvereinbarung geregelt, die mit dem Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen abgeschlossen wird. Die Verordnung vom 29. März 2011 über das Messwesen ...
plusVeränderung im Aufsichtsrat der GEA Group
Düsseldorf (ots) - Die Hauptversammlung der GEA Group Aktiengesellschaft hat heute die Vertreter der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat der Gesellschaft neu gewählt. Für eine weitere Amtsperiode von 5 Jahren wurden die Herren Ahmad Bastaki, Dieter Ammer, Hartmut Eberlein, Dr. Jürgen Heraeus und Dr. Helmut Perlet wiedergewählt. Darüber hinaus wurde Frau Jean E. Spence, Wilmette / Illinois, USA, die bei Kraft Foods ...
plusPevions Aktionäre wählen Jean-Paul Prieels, ehemaliger Forschungsleiter GSK Impfstoffe, in den Verwaltungsrat
Ittigen, Schweiz (ots) - Die Pevion Biotech AG gab heute bekannt, dass Jean-Paul Prieels neues Verwaltungsratsmitglied ist. Bis Januar 2011 war Dr. Prieels Senior Vizepräsident der Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei GlaxoSmithKline Biologicals. Jean-Paul Prieels begann 1987 bei GlaxoSmithKline als ...
plus