Actualités sur Personelles
- plus
dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
7Michael Fischer wird Kanzlerkorrespondent der dpa
plusInterkantonale Geldspielaufsicht (Gespa)
Neuer Präsident für die interkantonale Geldspielaufsicht
Bern (ots) - Am 1. Januar 2022 übernimmt Jean-Michel Cina das Präsidium der Gespa. Er tritt die Nachfolge von Jean-François Roth an, der seit der Gründung der Gespa (vormals Comlot) im Jahr 2006 im Amt ist. Wegen weiteren auslaufenden Amtszeiten muss sich die Gespa bis Ende des Jahres auch von ihrem Vizepräsidenten und Suchtpräventionsexperten, Bruno Erni, sowie von Rechtsprofessor Jean-Marc Rapp verabschieden. An ...
plusStädteinitiative Sozialpolitik
Städteinitiative Sozialpolitik: Zwei Frauen aus der Romandie verstärken den Vorstand
plusdpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Silke Brüggemeier übernimmt Geschäftsführung der dpa-Tochter Rufa
plusSRG-Generaldirektor Gilles Marchand erneut in den Exekutivrat der EBU gewählt
plusCaritas Schweiz / Caritas Suisse
Peter Lack wird neuer Direktor von Caritas Schweiz
Luzern (ots) - Der Vorstand von Caritas Schweiz hat Peter Lack zum Direktor von Caritas Schweiz gewählt. Der heutige Direktor des Schweizerischen Samariterbundes bringt breite Erfahrung im Management von Non-Profit-Organisationen mit. Er tritt die Stelle Mitte April 2022 an. Peter Lack ist 53 Jahre alt und lebt in Birsfelden. An den Universitäten Luzern, Berkeley (USA) und Freiburg studierte er Theologie und schloss das ...
plusMichael Rösch und Fritz Dopfer verstärken Experten-Team bei Eurosport für Olympische Winterspiele und Weltcup
plus- 2
Führungswechsel bei der Allianz Suisse
plus Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Gasversorgung teilweise neu bestellt
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 30. November 2021 den Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Gasversorgung für die Mandatsperiode 2021 bis 2025 neu bestellt. Peter Gerner aus Schaan wird dem Verwaltungsrat ab dem 17. Dezember 2021 somit für eine weitere Mandatsperiode als Präsident vorstehen. Ebenfalls von der Regierung für vier ...
plus1NCE ernennt Ivo Rook zum neuen Chief Operating Officer
plusWechsel in der Geschäftsleitung des Krankenversicherers CONCORDIA
plusSusen Schadwinkel wird Produzentin bei Constantin Entertainment
plusMarc Schömbs wird Mitglied des Vorstands der Drees & Sommer SE
plusHÜBERS Verfahrenstechnik Maschinenbau GmbH
Dr. Markus Kamp neuer CEO bei HÜBERS
plus- 3
Werner Schuster als Skisprung-Experte im Eurosport-Olympia-Team gemeinsam mit Martin Schmitt und Gerhard Leinauer
plus Nicole Pauli wird Managing Director AMAG Leasing AG
plusdpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Enrico Bach wird Head of Content Development bei dpa
plusErsatzmitglied in die Kommission zur Prüfung von provisorisch angestellten Lehrern bestellt
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. November 2021, Robert Stecher vom Schulamt als Ersatzmitglied in die Kommission zur Prüfung von provisorisch angestellten Lehrern bestellt. Das Neumitglied ersetzt für den Rest der Mandatsperiode 2019 bis 2023 Jürg Dinkelmann, der seine Demission eingereicht hat. In der Prüfungskommission weiterhin ...
plusDadvan Yousuf wird CEO und Anteilseigner von Crowdlitoken
plusSWI swissinfo.ch ab Mitte 2022 wieder in der GL SRG vertreten
plusErsatzmitglied in die Rheinkommission bestellt
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 9. November 2021, Robert Horvat als Vertreter der Gemeinde Gamprin für die Rheinkommission bestellt. Das Neumitglied ersetzt Kurt Berger, der aufgrund seiner Pensionierung aus der Rheinkommission ausscheidet. In der Rheinkommission weiterhin tätig sind der Vorsitzende Emanuel Banzer, Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz, sowie die Mitglieder André ...
plusNeubestellung für den Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9. November 2021 das bisherige Stiftungsratsmitglied Alexandra Oberhuber-Wilhelm aus Vaduz für eine zweite Amtszeit in den Stiftungsrat der Kunstschule Liechtenstein bestellt. Die Regierung dankt Alexandra Oberhuber-Wilhelm für ihre Bereitschaft, auch zukünftig im Stiftungsrat mitzuwirken und wünscht ihr bei der ...
plusFISS Freunde und Förderer der Internationalen Senefelder Stiftung e.V.
Wechsel im Vorstand der FISS / Neues Führungsteam für die FISS Freunde und Förderer der Internationalen Senefelder Stiftung e.V. | Andreas Weber und Roland Walter einstimmig gewählt
Offenbach am Main (ots) - Auf seiner Mitgliederversammlung Ende Oktober 2021 hat der FISS Freunde und Förderer der ISS Internationalen Senefelder Stiftung e. V., turnusgemäß und einstimmig ein neues Vorstandsgremium gewählt. Martin Lange, der FISS erfolgreich als Vorsitzender durch die Gründungsphase führte, ...
plusMichael Valersi wird Leiter der Stabsstelle Cyber-Sicherheit
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 9. November 2021 Michael Valersi zum Leiter der neu geschaffenen Stabsstelle Cyber-Sicherheit bestellt. Michael Valersi ist seit 2009 als stellvertretender Leiter bei der Datenschutzstelle vor allem im technischen Datenschutz tätig. Er studierte Informatik mit Schwerpunkt IT-Sicherheit und Forensik unter anderem an der Friedrich-Alexander-Universität ...
plusLena Kraeber verstärkt Produzentinnen-Team der OLGA Film
plusdpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Katja Westphal übernimmt Leitung Business Vertrieb bei dpa
plus- 2
Rob Mackay wird CEO von Regnology
plus Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI
Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI - Neue Leitung des Aufsichtsbereichs Kernkraftwerke
Brugg (ots) - Der ENSI-Rat hat am 1. November 2021 Annette Ramezanian zur neuen Leiterin des Bereichs Aufsicht Kernkraftwerke des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats ENSI gewählt. Sie wird ihr Amt am 1. Januar 2022 antreten. Die promovierte Physikerin und Diplom-Volkswirtin und bisherige Leiterin der ...
plusHeidrick & Struggles GmbH & Co. KG
Heidrick Consulting baut Beratungsteam aus
Frankfurt (ots) - - Dr. Janina Johannsen wird Partnerin - Boris Diekmann leitet "Cultural Shaping" in DACH Zum 1. November 2021 startet Dr. Janina Johannsen (42) als zusätzliche Partnerin der internationalen Personalberatung Heidrick & Struggles. Hier verstärkt sie Heidrick Consulting, den Geschäftsbereich für Leadership Advisory Services, um die Themen Leadership Assessment & Development weiter auszubauen. Die ...
plus