Actualités sur Personelles
- plus
Kearney stärkt Kernfelder mit neuen Partnern
plusSwiss Leaders / Schweizer Kader Organisation SKO
Dominique de Buman neuer Präsident der Schweizer Kader Organisation, Carla Kaufmann verstärkt die SKO-Verbandsleitung
plusPersonalien bei Bain & Company / Führungsteam wird weiter konsequent ausgebaut
München/Zürich (ots) - Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat ihre Führungsmannschaft einmal mehr verstärkt. Seit dem 1. Juni 2020 unterstützt Dr. Gerhard Schröck als Expert Partner die Praxisgruppe Financial Services vom Standort Frankfurt am Main aus. Dr. Gerhard Nowak, ehemals bei Qvartz Nordics tätig, ist nach der Fusion des ...
plusVeränderungen im Stiftungsrat des Liechtensteinischen Landesmuseums
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 30. Juni 2020 die Demission der bisherigen Stiftungsratspräsidentin des Liechtensteinischen Landesmuseums, Doris Beck zur Kenntnis genommen. Die Nachbesetzung der Stelle wird im Staatskalender ausgeschrieben werden. Idealerweise verfügt die Nachfolge wiederum über ein betriebswirtschaftliches Profil im Bereich Finanz- und Rechnungswesen. Die Regierung dankt ...
plus- 3
BearingPoint begrüsst sechs neue Partner in der Region Deutschland, Schweiz, Österreich
plus Besetzung und Beurteilung von Führungskräften bei Finanzdienstleistern: Spencer Stuart verstärkt Frankfurter Financial-Services-Practice mit Ron Weihe
Frankfurt am Main/München/Düsseldorf (ots) - Spencer Stuart, weltweit unter den Top drei der Executive-Search- und Leadership-Advisory-Firmen, baut sein Beraterteam für den Bereich Financial Services in Deutschland weiter aus: Zum 1. Juli 2020 wird Dr. Ron Weihe vom Frankfurter Büro aus Finanzdienstleister aus ...
plusSchweizerisches Rotes Kreuz / Croix-Rouge Suisse
Rotkreuzversammlung: neue Strategie genehmigt
Bern (ots) - Die Delegierten der Rotkreuzversammlung genehmigten am Samstag, 27. Juni, die neue Strategie 2030 des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK). Sie wählten zudem Marzio Medici neu in den Rotkreuzrat und genehmigten den Jahresbericht 2019. Die Rotkreuzversammlung wurde aufgrund der Corona-Pandemie erstmals digital durchgeführt. Im Fokus der neuen SRK-Strategie 2030 stehen der noch intensivere Einsatz für die ...
plusDr. Philipp Rösler wird neuer Aufsichtsrat der Brainloop AG
plusExperian erwirbt Mehrheit an Risk-Management-Einheit der Bertelsmann-Tochter Arvato Financial Solutions / Investition in die Zukunft: Zweitgrößte Kreditauskunftei Deutschlands wird Teil von Experian
plusGerhard Bähr zum neuen Geschäftsführer der EUROJET Turbo GmbH ernannt
plusDr. Thomas Ruprecht wird neuer Direktor des Berner Bildungszentrums Pflege
Bern (ots) - Der Verwaltungsrat des Berner Bildungszentrums Pflege hat Dr. phil. Thomas Ruprecht zu seinem neuen Direktor gewählt. Er tritt am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Peter Marbet an. Dieser nimmt nach fast 13 Jahren als Direktor an der Spitze des grössten Pflegebildungszentrums auf tertiärer Bildungsstufe in der Schweiz eine neue berufliche Herausforderung ...
plusSVV Schweizerischer Versicherungsverband
90. Generalversammlung des Versicherungsverbandes im Zeichen von Corona
Zürich (ots) - Der Schweizerische Versicherungsverband SVV hat am 29. Juni seine Generalversammlung am Sitz der Vaudoise Versicherungen in Lausanne abgehalten. Die 52 Delegierten wählten Thomas Boyer und Jean-Daniel Laffely neu in den 14-köpfigen Vorstand. Wiedergewählt wurden Markus Leibundgut und Rolf Dörig als Präsident. In seiner Rede ging Rolf Dörig auf die ...
plusCristian Macelaru verlängert als Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters um weitere drei Jahre bis 2025
Köln (ots) - Cristian Macelaru verlängert seinen Vertrag als Chefdirigent des WDR Sinfonieorchesters um weitere drei Jahre. Der Verwaltungsrat des WDR hat die Verlängerung am Freitag, den 26. Juni, zustimmend zur Kenntnis genommen. Damit leitet der Shootingstar unter den Dirigenten der jüngeren Generation ...
plusNicolas Pernet wird Direktor von RTR
plusBWI Beratungs- und Weiterbildungsinstitut AG
BWI wird neu: Vier neue Partner führen die Weiterbildungsinstitution in die Zukunft
plusARTE-Mitgliederversammlung: Ernennung und Mandatsverlängerungen
Strasbourg (ots) - Die Mitgliederversammlung von ARTE ernennt mit Wirkung vom 1. Januar 2021 eine neue Leiterin an der Spitze der Hauptabteilung "Spielfilm/Fernsehfilm" und verlängert die Mandate mehrerer Führungskräfte. Die Mitgliederversammlung von ARTE hat am 24. Juni 2020 per Videokonferenz getagt und Frau Claudia Tronnier zur neuen Leiterin der Hauptabteilung ...
plusNeuer Generalsekretär des Ministeriums für Äusseres, Justiz und Kultur
Vaduz (ots) - Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 23. Juni 2020 Martin Hasler per 1. August 2020 als neuen Generalsekretär des Ministeriums für Äusseres, Justiz und Kultur ernannt. Martin Hasler ist derzeit als Mitarbeiter der Regierung im Bereich Äusseres tätig und war zuvor während mehr als fünf Jahren Teil des diplomatischen Dienstes. Neben ...
plusdpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
dpa beruft Johannes Hennemuth zum Redaktionsleiter Video
plus- 2
Franke Gruppe: CEO Patrik Wohlhauser übernimmt die Leitung von Franke Water Systems
plus Personalie bei Bain & Company / Unterstützung für die Praxisgruppe Automotive und Mobilität
München (ots) - Wilko Stark, bis 2019 Bereichsvorstand Mercedes-Benz Cars bei der Daimler AG, verstärkt die Praxisgruppe Automotive & Mobilität von Bain & Company. Als Senior Advisor unterstützt er die internationale Unternehmensberatung beim weiteren Ausbau ihrer Aktivitäten in dieser Branche. Der 47-Jährige ...
plusAllianz Suisse ernennt neuen Leiter Vertrieb
plusAlberto Stival ist der neue pr suisse-Präsident / Die Generalversammlung stimmte allen Anträgen des Zentralvorstands zu
plusMedgate Verwaltungsrat mit neuem Mitglied
plusBuy Side-Offensive: LPA-Gruppe holt Experte Zoran Strbenac an Bord und erweitert Portfolio für Vertriebsseite im Privatkundengeschäft
Frankfurt (ots) - Um mit der Buy Side eine neue Zielgruppe für ihre Kapitalmarkt-Techniklösungen zu erschließen, beruft die LPA-Gruppe ( http://www.l-p-a.com/ ) Buy Side-Experte Zoran Strbenac als neuen Sales Client Director DACH am Standort Zürich ins Managementteam. Gemeinsam mit Strbenac treibt die LPA-Gruppe ...
plusNeues Mitglied des Swisspower-Verwaltungsrats gewählt
Bern (ots) - Die Generalversammlung der Swisspower AG hat Robert Monin, Leiter Human Resources der Services Industriels de Genève (SIG), in den Verwaltungsrat gewählt. An der Generalversammlung der Swisspower AG vom 9. Juni 2020 wurde Robert Monin einstimmig in den Verwaltungsrat gewählt. Monin ist seit 2013 Mitglied der Geschäftsleitung von SIG und seither ...
plusKatharina Hiersemenzel verstärkt Constantin Film als Senior Vice President Public Policy
plusRadiotelevisione Svizzera RSI startet Nachfolgeprozess der Direktion
Bern (ots) - Bern, 2. Juni 2020 - Maurizio Canetta, der Direktor von Radiotelevisione Svizzera RSI und Mitglied der Geschäftsleitung der SRG, hat auf die erste Hälfte des kommenden Jahres seinen Rücktritt angekündigt. Für die Nachfolgeregelung leitet die SRG ein ordentliches Verfahren ein. Maurizio Canetta, 64, Direktor des Radios und Fernsehens der ...
plusProf. Dr. Michèle F. Sutter-Rüdisser ist neue Verwaltungsrätin der Helsana-Gruppe
plusDr. Adrian Marti neuer Partner bei AWK Group
plus