Actualités sur Détail_Person
-
Langue:
Français
- Médias:
- Période:
- Période:Totale
- Un documentplus
Changement au sein du personnel de la direction: Bernhard Kuster quitte GastroSuisse
Zurich (ots) - Comme l'annonce aujourd'hui GastroSuisse, Bernhard Kuster, Dr oec. publ. et directeur, quitte la Fédération. Une réorientation professionnelle est à l'origine de son départ. Bernhard Kuster a pris ses fonctions de directeur le 1er février 2011 et travaillait pour GastroSuisse depuis 2007. Le conseil de GastroSuisse remercie Bernhard Kuster pour sa ...
plusA partir du 1er avril 2013, Claudio Binder prendra la direction de Derendinger AG / Stefan Thönen deviendra le directeur général Technomag AG
Cham (ots) - A partir du 1er avril 2013, Claudio Binder, ancien directeur général de Technomag AG, prendra la direction de Derendinger AG. Dans le même temps, Stefan Thönen, ancien responsable régional et adjoint du directeur général, deviendra le directeur général Technomag AG. Depuis la mi-août 2012, ...
plusRemaniement personnel et institutionnel de AFG Arbonia-Forster-Holding AG
Arbon (ots) - Demande de nomination de trois nouveaux membres du conseil d'administration, et de renoncement au versement d'un dividende - demandes de suppression de la limitation du droit de vote et d'introduction d'une limite d'âge pour les administrateurs. Arbon, le 25 mars 2013 - Par des ...
Un documentplusGroupe BSI (Generali) - Résultats annuels 2012
Un documentplus- 2
Changement de génération à la direction de GastroSocial (Image)
plus Walter Brandenberger, directeur de la société Scana Alimentation SA, passera le relais en milieu d'année à André Hüsler
plusAFG finalise l'acquisition de Dobroplast
plusDémission du président du Conseil d'administration d'AFG
Arbon (ots) - Arbon, le 19 février 2013 - Le président du Conseil d'administration d'AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Paul Witschi, quitte ses fonctions. Il justifie cette décision par des raisons personnelles. Le Conseil d'administration d'AFG a accueilli la nouvelle de sa démission avec le plus grand regret et maintient en même temps clairement le nouveau cap stratégique choisi - comme le président sortant. La ...
plusExamen professionnel supérieur des chefs de vente: changement de présidence
Un documentplusBéatrice Benkler, nouvelle directrice des ressources humaines de Wander SA
plusResponsabilité pour le commerce équitable / Le CEO de claro fair trade SA démissionne
Orpund (ots) - Après six années fructueuses à la tête de claro fair trade SA, Beat Schumacher a annoncé son départ pour la fin mai. D'abord en tant que directeur marketing et vente puis en tant que CEO, Beat Schumacher a su consolider claro fair trade SA en dépit des évolutions très vives sur le marché de détail en Suisse et doter l'organisation d'une ...
plusswissinfo.ch - nouvelle rédactrice en chef adjointe
Berne (ots) - Eva Herrmann occupe dès aujourd'hui le poste de rédactrice en chef adjointe. Elle succède à James Jeanneret et prend en charge six rédactions: l'espagnol, le portugais, le chinois, l'arabe, le portugais et le russe. Eva Herrmann était jusqu'ici responsable de l'actualité et membre de la rédaction en chef. Bernoise, elle a terminé ses études à l'Université de Berne avec une licence en sciences ...
plusMutation au sein du Conseil d'administration du groupe CPT
Berne (ots) - Le Président du Conseil d'administration René Jenny quittera ses fonctions au sein du Conseil d'administration de la CPT à fin avril 2013 à l'occasion de l'assemblée ordinaire des délégués. René Jenny: "Jusqu'en avril 2013, j'aurai accompli ma mission principale à la CPT et, après cela, je veux me concentrer sur mes autres mandats dans le domaine de la santé. Je me réjouis de pouvoir remettre ...
plusMartin Neff nommé économiste en chef de Raiffeisen
Saint-Gall (ots) - Martin Neff prendra ses nouvelles fonctions d'économiste en chef de Raiffeisen Suisse le 1er avril 2013. Cette promotion fait partie d'une stratégie visant à positionner plus fortement le troisième groupe bancaire suisse dans le conseil en gestion de fortune. Martin Neff dispose d'une longue expérience dans les questions macroéconomiques. Diplômé d'économie politique de l'Université de ...
plusDeux nouvelles femmes au Conseil d'administration de Sanitas
Zurich (ots) - Nadine Balkanyi-Nordmann et Monika Walser feront partie du Conseil d'administration de Sanitas dès le 1er mars 2013. Le Conseil de fondation de Sanitas a élu Nadine Balkanyi-Nordmann et Monika Walser comme nouveaux membres. L'assemblée générale les a également choisies pour faire partie du Conseil d'administration de Sanitas Participations SA. Nadine Balkanyi-Nordmann, spécialiste du domaine ...
plusPatrick Müller prend la tête des opérations de Deltalis
Attinghausen (ots) - Patrick Müller rejoint Deltalis en tant que directeur des opérations au 1er janvier 2013 Agé de 46 ans, Patrick Müller est un spécialiste de l'infrastructure des datacenters jouissant d'une grande expérience acquise dans des sociétés de renom. Ingénieur électricien, Patrick Müller s'est rapide-ment imposé en tant que chef de projets tant dans la mise en place que la transformation et la ...
plusNouvelle Direction pour Itecor Genève
Vevey (ots) - Gaël de Fourmestraux, senior manager du bureau de Vevey d'Itecor prend la direction du bureau de Genève à partir du 1er janvier 2013. Il succède à Blaise Guignard qui se consacrera à la direction du business développement pour le groupe. Membre de l'équipe de management d'Itecor en Suisse Romande depuis 5 ans, Gaël de Fourmestraux possède une expérience de management de plus de 10 ans dans la ...
plusTouring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS
Une voiture moyenne coûte 76 ct. par kilomètre: Un calcul rapide et simple des frais kilométriques grâce au TCS
Bern (ots) - Les déplacements professionnels effectués avec la voiture de tourisme doivent être justifiés auprès de l'autorité fiscale. La nouvelle clé USB "Frais kilométriques 2013" du TCS permet de calculer rapidement et simplement ces coûts d'exploitation. Dotée d'une capacité de 4 giga-octets, la clé ...
plusAllianz Suisse: un excellent résultat pour les trois premiers trimestres de 2012
Zurich (ots) - - - Hausse de 4,9% du volume des primes du groupe Allianz Suisse - Progression de 17,9% du résultat opérationnel, à 235,8 millions de francs Le groupe Allianz Suisse affiche un très bon résultat pour les trois premiers trimestres de 2012. Le volume des primes a ainsi enregistré une hausse sensible de 4,9%, à 3663,6 millions de francs, par rapport ...
plusSara Käch nouvelle responsable de la communication chez Interpharma
plusBéat Kunz quitte MCH Beaulieu Lausanne
Bâle/Lausanne (ots) - Béat Kunz quitte ses fonctions de directeur de MCH Beaulieu Lausanne, société qui exploite le centre de congrès et d'expositions de Lausanne et fait partie de MCH Group depuis le printemps 2010. Le départ de Béat Kunz intervient à sa propre demande. Pendant les trois années durant lesquelles il a exercé ses fonctions de directeur, Béat Kunz a largement participé au succès de ...
plusPwC Suisse: Michaela Christian Gartmann - nouvelle responsable du personnel
Zurich (ots) - À compter du 1er décembre 2012, Michaela Christian Gartmann prendra la tête du service du personnel au sein de PwC Suisse. L'actuel responsable du personnel, Christoph Lüscher, a choisi de relever de nouveaux défis en dehors de PwC. Michaela Christian Gartmann, 39 ans, est entrée en 1996 au service du personnel chez PwC, en tant que responsable ...
plusSBV Schweiz. Baumeisterverband
Daniel Suter sera nouveau directeur du Campus Sursee
plusLukas Niederberger, futur directeur de la SSUP
Zurich (ots) - Lukas Niederberger deviendra directeur de la Société suisse d'utilité publique (SSUP) le 7 juin 2013. En effet, à l'occasion de la 182e assemblée générale de la SSUP à Genève, M. Herbert Ammann, qui démissionne au bout de seize ans, lui transmettra sa fonction. C'est le comité central de la SSUP qui a fait ce choix, à la demande du comité directeur. Lukas Niederberger, 48 ans, a grandi à Wil ...
plusLyreco Switzerland SA - Ilona Lupart, nouvelle membre de la Direction
plusMichael Diaz, nouveau membre de la direction générale de la Banque Alternative Suisse
Olten (ots) - Durant le premier semestre 2012, la Banque Alternative Suisse a atteint ses objectifs dans tous les secteurs. En outre, le conseil d'administration a nommé Michael Diaz à la direction générale. Il sera responsable dès janvier 2013 du secteur des placements et de la clientèle privée. La Banque Alternative Suisse (BAS) a eu à nouveau rendez-vous ...
plusAndreas Götz sera le nouveau chef du département Distribution & Conseil au client chez Sanitas
Zurich (ots) - Deux changements ont eu lieu au sein du Comité de direction: Andreas Götz sera le nouveau chef du département Distribution & Conseil au client; Christof Gerber prend la responsabilité du segment Preference, en plus de sa fonction actuelle. Andreas Götz sera le nouveau responsable du département Distribution & Conseil au client. Il remplace Beatrice ...
plusGroupe BSI (Generali): Nomination de Mario Greco en tant que membre du Conseil d'administration de BSI
Lugano (ots) - En outre, le Conseil d'administration a nommé Mario Greco au poste de Vice-Président L'Assemblée générale extraordinaire de BSI a nommé Mario Greco, Group CEO du Groupe Generali, au sein du Conseil d'administration de BSI, établissement entièrement contrôlé par Generali Assicurazioni, avec effet au 26 septembre 2012. Le Conseil d'administration ...
plusGondrand International Ltd poursuit l'adaptation de ses structures
Bâle (ots) - Le groupe Gondrand poursuit l'optimisation de ses opérations en étendant sa nouvelle organisation au marché suisse. Après les résultats positifs en provenance d'Allemagne et de Hongrie, le groupe resserre ses structures de direction sur le marché suisse. Olivier Houart, CEO du groupe assume la direction des opérations suisses avec effet immédiat. ...
plus